KRS 0000171110
NIP7491942694
REGON53240377200000
Nazwa"CHEMZAK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"CHEMZAK" -
Data rejestracji 10 wrz 2003 (21 lat temu) 10 wrz 2003
Data usunięcia 08 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOSTOWA, 30 H, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3797000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWspólnik
2003-09-10
2011-12-13
3797 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3797000,00 ZŁ.
53054449700000
Wspólnik
2011-12-13
2012-10-08
3.797 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.797.000,00 ZŁ
14164475100000
SABINA JÓZEFA NOWOSIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2006-07-28
TERESA ELŻBIETA SAMSONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2006-07-28
AGATA ELŻBIETA BURY
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2006-12-15
WOJCIECH JAN NARUĆ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2008-02-25
EWA GRAŻYNA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2006-12-15
TOMASZ KLOC
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2007-02-22
ROLAND PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2008-02-25
KATARZYNA PIEKARSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-06
2012-10-08
DOMINIKA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2009-01-16
PIOTR MATYJA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2009-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
GRZEGORZ BOGDAN MANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-10
2011-06-08
GRZEGORZ BOGDAN MANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2012-03-05
DARIUSZ JAROSŁAW GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2011-06-08
2012-03-23
LESZEK JÓZEF GNIADEK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-23
2012-10-08
2003-09-10
2005-06-30
KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2005-06-30
2007-07-09
MOSTOWA, 30 H, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2007-07-09
2009-09-25
MOSTOWA, 30, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie