KRS 0000158358
NIP8990010992
REGON93017048100000
NazwaEMCCO RESEARCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMCCO RESEARCH POLSKA
Data rejestracji 14 kwi 2003 (21 lat temu) 14 kwi 2003
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NA GROBLI, 6, WROCŁAW, 50-421, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAANDRZEJ EDWARD SOWA
Wspólnik
2003-04-14
2020-12-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR LUDWIK SOSABOWSKI
Wspólnik
2003-09-24
2020-12-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ ANTONI VOGT
Wspólnik
2003-09-24
2020-12-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW WACŁAW STRZELECKI
Wspólnik
2003-09-24
2020-12-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HUBERT ARTUR KOŁODZIEJ
Wspólnik
2003-09-24
2020-12-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ EDWARD SOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-14
2017-11-03
PIOTR LUDWIK SOSABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2007-10-01
ANDRZEJ ANTONI VOGT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2017-11-03
HUBERT ARTUR KOŁODZIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2017-09-06
STANISŁAW WACŁAW STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2017-11-03
2003-04-14
2003-09-24
"PORAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie