KRS 0000354945
NIP5842695554
REGON22100758300000
NazwaAVIMAX TOMASZ FIREWICZ, JAKUB WILKUS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAVIMAX TOMASZ FIREWICZ, JAKUB WILKUS
Data rejestracji 26 kwi 2010 (14 lat temu) 26 kwi 2010
Data usunięcia 22 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. LĘBORSKA, 3B, GDAŃSK, 80-386, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5842695554
data rejestracji 15 cze 2010
status Czynny
28116022020000000163529496
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAJAKUB TOMASZ WILKUS
Beneficjent
TOMASZ ROMAN FIREWICZ
Beneficjent
JAKUB TOMASZ WILKUS
zgłaszający - wspólnik spółki
TOMASZ ROMAN FIREWICZ
Wspólnik
2010-04-26
2024-05-22
JAKUB TOMASZ WILKUS
Wspólnik
2010-04-26
2024-05-22
JAKUB TOMASZ WILKUS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
TOMASZ ROMAN FIREWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD REPREZENTACJA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
TOMASZ ROMAN FIREWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2010-04-26
2024-05-22
JAKUB TOMASZ WILKUS
Członek Organu Reprezentacji
2010-04-26
2024-05-22
2010-04-26
2016-10-25
CZARNY DWÓR, 4B, GDAŃSK, 80-365, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie