KRS 0000369407
NIP1182045597
REGON14265100300000
NazwaDRACENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDRACENA
Data rejestracji 29 paź 2010 (14 lat temu) 29 paź 2010
Data usunięcia 14 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182045597
data rejestracji 14 lut 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIWspólnik
2010-10-29
2011-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
19311439500000
STOKER LUXEMBOURG S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2011-04-18
2019-08-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JOANNA ANNA FOLBRIER
Likwidator
2018-07-11
2019-08-14
DARIUS DIVWALLA
Likwidator
2018-07-11
2019-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
WITOLD PIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-29
2011-04-18
PATRYCJA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-04-18
2011-06-14
DARIUS DIVWALLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-18
2018-07-11
JOANNA ANNA PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-14
2018-07-11
2010-10-29
2018-07-11
DRACENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-29
2011-04-18
SKALBMIERSKA, 15, WARSZAWA, 01-844, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-18
2012-08-22
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie