KRS 0000559927
NIP5223030207
REGON36160566300000
NazwaMERIDEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMERIDEN INVESTMENTS
Data rejestracji 26 maj 2015 (9 lat temu) 26 maj 2015
Data usunięcia 13 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHJERZY MICHAŁ ROSNOWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ BOGUSZ
Beneficjent
ZBIGNIEW MAREK ŁUCZKOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2015-05-26
2019-10-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
01571658600000
JERZY MICHAŁ ROSNOWSKI
Wspólnik
2019-10-01
2022-06-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ARKADIUSZ BOGUSZ
Wspólnik
2020-03-05
2022-06-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MACIEJ KAFLIŃSKI
Prokurent
2019-10-01
2022-03-03
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW ŁUCZKOWSKI
Likwidator
2022-03-03
2022-06-13
JERZY MICHAŁ ROSNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ BOGUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2019-10-01
ZBIGNIEW ŁUCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-10-01
2022-03-03
2015-05-26
2022-03-03
MERIDEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-26
2019-10-01
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie