KRS 0000469342
NIP5252558891
REGON14677600300000
NazwaMLV 49 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLV 49
Data rejestracji 10 lip 2013 (11 lat temu) 10 lip 2013
Data usunięcia 11 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLSKA, 88, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPAWEŁ JANUSZ ZYLM
Beneficjent
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
reprezentant
Wspólnik
2013-07-10
2013-11-26
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH
01035563000000
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
Wspólnik
2013-11-26
2014-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-07-01
2014-08-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
01035563000000
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
Wspólnik
2014-08-01
2020-12-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
Likwidator
2019-09-19
2020-12-11
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-10
2013-11-26
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
PREZES ZARZĄDU
2013-11-26
2019-09-19
2013-07-10
2019-09-19
MLV 49 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-10
2014-07-01
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie