KRS 0000714318
NIP5272826981
REGON36867825700000
NazwaENERGY MOBILITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGY MOBILITY PARTNERS
Data rejestracji 19 sty 2018 (7 lat temu) 19 sty 2018
Data usunięcia 02 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKEWA OGRYCZAK
Likwidator
2019-12-17
2020-10-02
KRZYSZTOF KONOPIŃSKI
Likwidator
2019-12-17
2020-10-02
EWA OGRYCZAK
reprezentant
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2018-01-19
2018-10-08
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
93203830800000
Wspólnik
2018-01-19
2018-10-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
36359827500000
Wspólnik
2018-10-08
2020-10-02
1160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ
14269563800000
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
POSIADANIE WIĘKSZOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POWYŻEJ 25% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
TOMASZ CZECHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-08
2019-11-29
KRZYSZTOF STUPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-19
2018-10-08
ROCH EDWARD BARANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-19
2018-10-08
EWA OGRYCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-08
2019-12-17
KRZYSZTOF KONOPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-08
2019-12-17
2018-01-19
2019-12-17
ENERGY MOBILITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie