KRS 0000485667
NIP5252577397
REGON14697221800000
NazwaMCI ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ V SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMCI ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ V SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA
Data rejestracji 14 lis 2013 (11 lat temu) 14 lis 2013
Data usunięcia 09 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 60000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji60000
Dane podatkowe
NIP 5252577397
data rejestracji 30 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKEWA OGRYCZAK
reprezentant
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
EWA OGRYCZAK
Likwidator
2019-12-10
2021-06-09
KRZYSZTOF KONOPIŃSKI
Likwidator
2019-12-10
2021-06-09
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO UDZIAŁOWCEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO UDZIAŁOWCEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO UDZIAŁOWCEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
2013-11-14
2014-12-04
MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VII SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2014-12-04
2019-12-10
MCI ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ V SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA
2013-11-14
2016-10-10
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie