KRS 0000374528
NIP5252496977
REGON14275693700000
NazwaVICIS MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVICIS MARKETING
Data rejestracji 29 gru 2010 (14 lat temu) 29 gru 2010
Data usunięcia 21 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 121205000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252496977
data rejestracji 23 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ LIS
reprezentant
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
TOMASZ DANIS
Beneficjent
MARZENA KONSTANCJA MARECKA
Prokurent
2017-08-30
2019-06-12
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, Z ZASTRZEŻENIEM - SKUTECZNYM WOBEC OSÓB TRZECICH - ŻE PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Wspólnik
2010-12-29
2011-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14023544700000
Wspólnik
2011-11-10
2022-04-21
2.424.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121.205.000,00 ZŁOTYCH
14105468200000
DOBROSŁAW JAN WERESZKO
Członek Organu Nadzoru
2013-10-07
2014-07-10
PAWEŁ ARTUR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-07
2014-01-16
TOMASZ PAWEŁ BUK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-07
2015-09-17
DARIUSZ FRANCISZEK GRĄDEK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-16
2014-12-15
MICHAŁ GRZEGORZ LITWINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-10
2017-08-30
MAREK OLEKSZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-12-15
2016-12-22
RAFAŁ SEBASTIAN TYBURCY
Członek Organu Nadzoru
2015-09-17
2019-03-15
ARTUR MARCIN RZYSKO
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2019-03-15
KONRAD PIOTR PYRZ
Członek Organu Nadzoru
2017-08-30
2018-01-26
ANDRZEJ BERNARD BĄK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-26
2019-03-15
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
TOMASZ DANIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW WOJCIECH ANTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-29
2011-11-10
PIOTR KRZYSZTOF WOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-10
2012-03-27
ŁUKASZ TRĘDA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-21
2013-03-15
ŁUKASZ TRĘDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2013-06-12
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2016-06-07
KRYSTYNA CYBULSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-12
2019-06-12
MARIUSZ MURZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-12
2014-12-15
IWONA KRYSTYNA JACKS
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2017-08-30
AGNIESZKA MILENA FORASIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-08-30
2019-06-12
KATARZYNA MAGDALENA PERZAK SHULTZ
PREZES ZARZĄDU
2019-06-12
2019-09-10
2010-12-29
2011-11-30
ROSETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-30
2019-09-10
ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-29
2011-12-21
GRZYBOWSKA, 5 A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
2011-12-21
2019-09-10
DANISZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-230, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie