KRS 0000275358
NIP5272525937
REGON14077865600000
NazwaALARIS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALARIS 1
Data rejestracji 01 mar 2007 (18 lat temu) 01 mar 2007
Data usunięcia 07 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PLĄSY, 29, WARSZAWA, 02-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10924500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272525937
data rejestracji 08 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCHWspólnik
2007-03-01
2007-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14023544700000
Wspólnik
2007-10-24
2014-02-17
29.682 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 14.841.000 ZŁOTYCH
01636383600000
Wspólnik
2007-12-21
2014-02-17
1893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 946.500,00 ZŁ
01250463600000
Wspólnik
2013-10-22
2020-05-07
10936 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.468.000,00 ZŁ
01632202700000
MARINGA HOLDING LIMITED
Wspólnik
2014-02-17
2020-05-07
10913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.456.500,00 ZŁ
CHRISTOPH MIKULSKI
Likwidator
2019-06-12
2020-05-07
RAFAŁ BOLESŁAW ZAGÓRNY
Likwidator
2019-06-12
2020-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
RADOSŁAW KRZYSZTOF CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-01
2007-10-24
CHRISTOPH MIKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-24
2019-06-12
ANITA SYLWIA ZAGÓRNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-24
2013-10-22
TERESA CECYLIA BANASZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-24
2013-10-22
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-01
2007-10-24
RAFAŁ BOLESŁAW ZAGÓRNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-22
2019-06-12
2007-03-01
2019-06-12
ALARIS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-01
2007-10-24
JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-24
2009-08-13
AL. JEROZOLIMSKIE, 11/19, WARSZAWA, 00-508, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-13
2010-11-29
MODRA, 90, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie