KRS 0000241059
NIP5272481507
REGON14023544700000
NazwaCRIDO BUSINESS & INNOVATION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCRIDO BUSINESS & INNOVATION CONSULTING
Data rejestracji 09 wrz 2005 (19 lat temu) 09 wrz 2005
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1025000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272481507
data rejestracji 28 wrz 2005
status Czynny
08109010560000000142908255
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
25109010560000000142908240
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
50109010560000000142908275
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
66109010560000000144851770
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
95109010560000000142908241
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPAWEŁ TOŃSKI
Beneficjent
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Beneficjent
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Wspólnik
2005-09-09
2018-12-11
1.232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.400,00 ZŁOTYCH
TREVOR JOHN LINK
Wspólnik
2006-03-27
2007-11-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁOTYCH
MAGDALENA MARIA BURNAT MIKOSZ
Wspólnik
2006-05-02
2008-10-24
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁOTYCH
RADOSŁAW KRZYSZTOF CZARNECKI
Wspólnik
2006-05-02
2013-03-18
1249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.900 ZŁOTYCH
JAROSŁAW WOJCIECH ANTOSIK
Wspólnik
2006-05-02
2013-03-18
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Wspólnik
2008-10-24
2018-12-11
1.232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.400,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ TOŃSKI
Wspólnik
2013-04-03
2018-12-11
1.232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.400,00 ZŁOTYCH
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Wspólnik
2014-04-18
2018-12-11
654 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 130.800,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-12-11
2019-03-14
5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ
38052711200000
MAGDALENA ANNA KOSEWSKA KWAŚNY
Prokurent
2013-10-23
2019-03-14
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SZYMON MICHAŁ ŻÓŁCIŃSKI
Prokurent
2013-10-23
2019-03-14
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN KONRAD DZIEKAŃSKI
Prokurent
2014-10-02
2015-10-29
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Prokurent
2014-04-18
2014-10-02
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ TOŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK CRIDO DORADZTWO A. PUNCEWICZ SP.J., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK CRIDO DORADZTWO A. PUNCEWICZ SP.J., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Beneficjent
WSPÓLNIK CRIDO DORADZTWO A. PUNCEWICZ SP.J., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK CRIDO DORADZTWO A. PUNCEWICZ SP.J., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-09
2019-03-14
RADOSŁAW KRZYSZTOF CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-27
2013-03-22
MAGDALENA MARIA BURNAT MIKOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-27
2008-06-05
JAROSŁAW WOJCIECH ANTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-27
2013-03-22
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-24
2019-03-14
PAWEŁ TOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-22
2019-03-14
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-02
2019-03-14
2005-09-09
2005-12-01
AXIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-01
2006-11-07
ACCREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-07
2013-03-22
ACCREO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-22
2018-06-29
CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-09
2005-09-28
KACZA, 6, WARSZAWA, 01-013, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-28
2006-03-27
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 47/51, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-27
2008-08-26
JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Podniesienie i dostosowanie wiedzy i kompetencji pracowników merytorycznych i współpracowników Accreo Taxand kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynku usług doradczych
408 101,89 zł
277 509,28 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiPrzygotowanie Planu rozwoju eksportu Accreo Taxand w zakresie doradztwa podatkowego
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie