KRS 0000774805
NIP5252753776
REGON38052711200000
NazwaCRIDO DORADZTWO A. PUNCEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCRIDO DORADZTWO A. PUNCEWICZ
Data rejestracji 01 mar 2019 (6 lat temu) 01 mar 2019
Data usunięcia 26 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
zgłaszający - wspólnik spółki
PAWEŁ TOŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Beneficjent
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Beneficjent
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Wspólnik
2019-03-01
2021-04-21
PAWEŁ TOŃSKI
Wspólnik
2019-03-01
2021-04-21
Wspólnik
2019-03-01
2021-04-21
38050845100000
MAGDALENA ANNA KOSEWSKA KWAŚNY
Wspólnik
2019-03-01
2022-04-26
PAWEŁ TOŃSKI
Wspólnik
2021-04-21
2022-04-26
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Wspólnik
2019-03-01
2021-04-21
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Wspólnik
2019-03-01
2021-04-21
EWELINA ANNA STAMBLEWSKA URBANIAK
Wspólnik
2019-03-01
2022-04-26
SZYMON MICHAŁ ŻÓŁCIŃSKI
Wspólnik
2019-03-01
2022-04-26
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Wspólnik
2021-04-21
2022-04-26
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PREFERENCJA W LICZBIE GŁOSÓW
PAWEŁ TOŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PREFERENCJA W LICZBIE GŁOSÓW
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PREFERENCJA W LICZBIE GŁOSÓW
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PREFERENCJA W LICZBIE GŁOSÓW
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-21
2022-04-26
ROMAN MARIUSZ NAMYSŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-21
2022-04-26
MICHAŁ ANDRZEJ GWIZDA
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-21
2022-04-26
PAWEŁ TOŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-21
2022-04-26
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-01
2021-04-21
38050845100000
2019-03-01
2019-07-22
CRIDO MANAGEMENT CL109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-07-22
2021-04-21
CRIDO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-03-01
2020-06-03
UL. GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie