KRS 0000565443
NIP5252623045
REGON36194562000000
NazwaEEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 01 lip 2015 (9 lat temu) 01 lip 2015
Data usunięcia 19 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SMOLNA, 8, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 550000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,55 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKONRAD ARKADIUSZ SITNIK
Likwidator
2016-12-21
2018-02-19
MICHAŁ BARTOSZ RUMIŃSKI
Likwidator
2016-12-21
2018-02-19
RAFAŁ WITOLD MAŁECKI
Likwidator
2016-12-21
2018-02-19
WIESŁAW SKWARKO
Członek Organu Nadzoru
2015-07-01
2016-12-07
PAWEŁ TOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-01
2018-02-19
AGNIESZKA WOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-01
2018-02-19
JOANNA KARINA PIĄTKOWSKA MAŁECKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2018-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KONRAD ARKADIUSZ SITNIK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2016-12-21
MICHAŁ BARTOSZ RUMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2016-12-21
RAFAŁ WITOLD MAŁECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2016-12-21
2015-07-01
2016-12-21
EEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2015-07-01
2016-12-07
UL. GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie