KRS 0000312930
NIP7811827139
REGON30087567000000
NazwaAI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAI INWESTYCJE
Data rejestracji 08 wrz 2008 (16 lat temu) 08 wrz 2008
Data usunięcia 05 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAARKADIUSZ WOJCIECH WIECZYŃSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ WOJCIECH WIECZYŃSKI
reprezentant
PEW (POLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE) LIMITED
Wspólnik
2008-09-08
2016-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-09-08
2013-03-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,- ZŁ.
30042457000000
ARKADIUSZ WOJCIECH WIECZYŃSKI
Wspólnik
2016-10-10
2024-09-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ WOJCIECH WIECZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK STANISŁAW WARDACH
PREZES ZARZĄDU
2008-09-08
2012-01-13
RAFAŁ WITOLD MAŁECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-08
2010-10-20
MARK WILLIAM CRANDALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-23
2013-03-21
MICHAEL DAVID SCHOLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-23
2016-10-10
TRACY ANNE DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-21
2016-10-10
ARKADIUSZ WOJCIECH WIECZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-10
2024-09-05
2008-09-08
2015-12-16
PSWM WIELKOPOLSKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-08
2012-01-13
STASZICA, 2, POZNAŃ, 60-527, POZNAŃ, POLSKA
2012-01-13
2015-12-16
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 28, POZNAŃ, 61-578, POZNAŃ, POLSKA
2015-12-16
2016-10-10
UL. CHORĄGWI PANCERNEJ, 80, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie