KRS 0000376168
NIP5252497824
REGON14279713200000
NazwaMCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMCI VENTURE PROJECTS
Data rejestracji 19 sty 2011 (14 lat temu) 19 sty 2011
Data usunięcia 26 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 71000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252497824
data rejestracji 21 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKEWA OGRYCZAK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ CZECHOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2011-01-19
2024-01-26
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.000,00 ZŁ
020731024
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO DOMINUJĄCA WZGLĘDEM MCI CAPITAL ASI S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MCI CAPITAL TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDALENA PASECKA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-19
2014-09-19
KONRAD ARKADIUSZ SITNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-16
2012-10-11
TOMASZ CZECHOWICZ
WICE PREZES ZARZĄDU
2012-10-11
2024-01-26
ARTUR WŁODZIMIERZ RZEPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-19
2011-06-16
WOJCIECH MARCIŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-28
2020-02-18
EWA OGRYCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-19
2024-01-26
KRZYSZTOF ROMAN KONOPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-18
2021-03-08
2011-01-19
2019-02-22
ABCD MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-19
2016-10-10
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-10
2022-02-16
PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie