KRS 0000414701
NIP6793080390
REGON12251502000000
NazwaWEARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEARCO
Data rejestracji 19 mar 2012 (13 lat temu) 19 mar 2012
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA POKOJU, 18, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 733550,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793080390
data rejestracji 06 mar 2012
status Czynny
02114010780000407935001017
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
09103011880000000093416003
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
19114010780000407935001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
21102028920000590206222089
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
25103011880000000093416006
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
26102028920000570206222097
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
36103011880000000093416002
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
46114010780000407935001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
52103011880000000093416005
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
56114010780000407935001015
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
BOGUSŁAW JANUSZ KWIATKOWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
reprezentant
ADAM WÓJCIKOWSKI
reprezentant
MAGDALENA DĄBROWSKA
reprezentant
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
TOMASZ DANIS
Beneficjent
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Beneficjent
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
FORUM X FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2012-03-19
2020-01-08
9637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 481.850 ZŁ
120647823
Wspólnik
2012-08-13
2012-08-31
1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95 000ZŁ
12083708000000
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2013-09-09
2020-01-08
5034 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251.700 ZŁ
020731024
SYLWESTER MIECZYSŁAW JANIK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2017-12-04
WOJCIECH MARCIŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2014-01-17
ALEKSANDRA AGNIESZKA BAJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2020-01-08
KAROLINA MARTA WOŹNIAK MAŁKUS
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2017-10-13
MACIEJ DARIUSZ BOGACZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-17
2020-01-08
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2020-01-08
TOMASZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-12-04
2020-01-08
ANDRZEJ MIROSŁAW MALEC
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2020-01-08
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚĆ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FORUM X FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI ANSWEAR.COM S.A.
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO MNIEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI, SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
TOMASZ DANIS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO MNIEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI, SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO MNIEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI, SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Beneficjent
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚĆ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FORUM X FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI ANSWEAR.COM S.A.
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO MNIEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI, SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ADAM WÓJCIKOWSKI
WICEPREZES DS.FINANSOWYCH
2013-10-30
2020-01-08
MAGDALENA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-18
2020-01-08
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-19
2020-01-08
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-19
2013-09-09
MACIEJ DARIUSZ BOGACZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-09
2013-10-30
2012-03-19
2016-03-18
RYBITWY, 2, KRAKÓW, 30-722, KRAKÓW, POLSKA
2016-03-18
2019-10-31
UL. NA ZJEŹDZIE, 11, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie