KRS 0000284606
NIP6792941134
REGON12050699100000
NazwaNIERUCHOMOŚCI SMART IDEA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaNIERUCHOMOŚCI SMART IDEA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA I WSPÓLNIK
Data rejestracji 13 lip 2007 (17 lat temu) 13 lip 2007
Data usunięcia 13 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ALEJA POKOJU, 18, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6792941134
data rejestracji 01 gru 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Wspólnik
2007-07-13
2010-08-09
JAN BOGDAN PILCH
Wspólnik
2007-07-13
2010-08-09
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Wspólnik
2007-07-13
2010-08-09
Wspólnik
2010-08-09
2012-07-12
12083708000000
Wspólnik
2012-07-12
2020-02-13
12254416800000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2007-07-13
2010-08-09
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2007-07-13
2010-08-09
JAN BOGDAN PILCH
Członek Organu Reprezentacji
2007-07-13
2010-08-09
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-09
2012-07-12
12083708000000
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-13
2020-02-13
12086310700000
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-09
2019-05-13
12086310700000
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-12
2020-02-13
12254416800000
2007-07-13
2010-08-09
NIERUCHOMOŚCI A. BAJOŁEK I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
2010-08-09
2012-07-12
NIERUCHOMOŚCI INVEST PBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
2007-07-13
2009-02-03
BAGROWA, 7, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA
2009-02-03
2010-08-09
IZAAKA, 7, KRAKÓW, 31-057, KRAKÓW, POLSKA
2010-08-09
2011-09-08
MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
2011-09-08
2012-10-22
RYBITWY, 2, KRAKÓW, 30-722, KRAKÓW, POLSKA
2017-06-02
2019-11-07
UL. NA ZJEŹDZIE, 11, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie