KRS 0000275618
NIP6751359348
REGON12042806700000
NazwaOVOTZ DESIGN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOVOTZ DESIGN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA
Data rejestracji 08 mar 2007 (18 lat temu) 08 mar 2007
Data usunięcia 28 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751359348
data rejestracji 08 mar 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Beneficjent
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
MAGDALENA IZABELA ZIELIŃSKA WARSZAWA
reprezentant
AGNIESZKA PAJĄK
Beneficjent
MAGDALENA IZABELA ZIELIŃSKA WARSZAWA
Beneficjent
AGNIESZKA PAJĄK
reprezentant
Wspólnik
2007-03-08
2022-12-28
12040435100000
SCHWITZKE & PARTNER GMBH
Wspólnik
2007-03-08
2012-01-16
SZYMON DOMINIK DUDA
Wspólnik
2007-03-08
2010-01-21
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Wspólnik
2007-03-08
2010-01-21
WOJCIECH TADEUSZ STANCZYKIEWICZ
Wspólnik
2007-03-08
2012-01-16
MICHAŁ KRZYSZTOF GÓRSKI
Wspólnik
2007-03-08
2009-02-27
MAGDALENA ANNA SKOPLAK SEWERYN
Wspólnik
2009-02-27
2012-01-16
Wspólnik
2012-01-16
2022-12-28
35141460000000
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
AGNIESZKA PAJĄK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MAGDALENA IZABELA ZIELIŃSKA WARSZAWA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-08
2022-12-28
12040435100000
2007-03-08
2007-05-17
CYSTERSÓW, 13A, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
2010-01-21
2012-01-16
MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie