KRS 0000405295
NIP6751470235
REGON12246728400000
Nazwa"AKTE INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKTE INVESTMENT
Data rejestracji 16 gru 2011 (13 lat temu) 16 gru 2011
Data usunięcia 08 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751470235
data rejestracji 27 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Beneficjent
MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
reprezentant
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
Wspólnik
2011-12-16
2022-01-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
12153462400000
Wspólnik
2016-01-28
2017-07-12
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1850,00 ZŁ.
12006631600000
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA I PODPISUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W RAZIE POWOŁANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDALENA SKOPLAK SEWERYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-16
2020-01-24
2011-12-16
2022-01-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-16
2022-01-08
"AKTE INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-16
2022-01-08
MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
2016-01-28
2022-01-08
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-12-16
2022-01-08
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2011-12-16
2022-01-08
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2011-12-16
2022-01-08
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2011-12-16
2022-01-08
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2011-12-16
2022-01-08
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2011-12-16
2022-01-08
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2011-12-16
2022-01-08
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2011-12-16
2022-01-08
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie