KRS 0000073955
REGON35150700000000
NazwaMETALZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETALZBYT
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Data usunięcia 20 lut 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAGROWA, 7, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 270200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYKRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2002-02-20
RENATA BOGUMIŁA PILCH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2002-02-20
LIDIA EMILIA NIEDŹWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2002-02-20
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOŁEK
Wspólnik
2001-12-20
2002-02-20
1189 O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 118.900 ZŁ
JAN BOGDAN PILCH
Wspólnik
2001-12-20
2002-02-20
1135 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.500 ZŁ
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Wspólnik
2001-12-20
2002-02-20
378 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.800 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 - 3 OSÓB, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
WICEPREZES
2001-12-20
2002-02-20
JAN BOGDAN PILCH
PREZES
2001-12-20
2002-02-20
2001-12-20
2002-02-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-20
2002-02-20
METALZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-20
2002-02-20
BAGROWA, 7, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA
2001-12-20
2002-02-20
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-12-20
2002-02-20
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-12-20
2002-02-20
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2001-12-20
2002-02-20
632 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2001-12-20
2002-02-20
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-12-20
2002-02-20
27 - PRODUKCJA METALI
2001-12-20
2002-02-20
28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-12-20
2002-02-20
37 - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
2001-12-20
2002-02-20
555 - DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING
2001-12-20
2002-02-20
602 - TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie