KRS 0000324320
NIP6792998720
REGON12086310700000
NazwaABRIZ 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaABRIZ 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 lut 2009 (16 lat temu) 25 lut 2009
Data usunięcia 17 mar 2015 17 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres PROF.MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 55000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji55000
Dane podatkowe
NIP 6792998720
data rejestracji 01 gru 2010
status Czynny
05124022941111001094845467
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
08124022941111001094845122
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
08124022941978001094845034
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
36124022941111001094845685
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
62124047221111001029194170
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIJAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
RENATA PILCH
Beneficjent
DOMINIKA PILCH
Beneficjent
JAN BOGDAN PILCH
zgłaszający - członek zarządu
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
JAN PILCH JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. FORUM XXIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
RENATA PILCH
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
DOMINIKA PILCH
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
2009-02-25
2014-10-28
ABRIZ "JAN PILCH" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2009-02-25
2011-05-27
SKRZETUSKIEGO, 23, KRAKÓW, 30-441, KRAKÓW, POLSKA
2011-05-27
2014-04-24
JANA PAWŁA II, 41C, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie