KRS 0000342578
NIP5252467556
REGON14212999100000
NazwaGRZYBOWSKA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRZYBOWSKA CENTER
Data rejestracji 25 lis 2009 (15 lat temu) 25 lis 2009
Data usunięcia 16 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIEDACZA, 56, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252467556
data rejestracji 01 sty 2010
status Czynny
55124010401111001057509609
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
Beneficjent
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
ARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2009-11-25
2010-07-06
7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁOTYCH
14076240200000
RUMEX AG
Wspólnik
2010-07-06
2013-09-17
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-09-17
2014-01-10
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500.000,00 ZŁOTYCH
01207851800000
RUMEX AG
Wspólnik
2014-01-10
2014-03-24
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-03-24
2014-05-19
9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500.000,00 ZŁOTYCH
14714517300000
Wspólnik
2014-05-19
2016-02-16
8997 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 498 500 ZŁOTYCH
35720625100000
ARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
Beneficjent
POŚREDNIO 40% AKCJI TERRA CASA S.A.
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
POŚREDNIO 60% AKCJI TERRA CASA S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
URSZULA RENATA BYLINKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2014-11-18
ARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-19
2015-05-25
ARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2016-02-16
2009-11-25
2014-11-18
BEDNARSKA, 7, WARSZAWA, 00-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie