KRS 0000355757
NIP5252478732
REGON14238057300000
NazwaTC-FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTC-FORUM
Data rejestracji 13 maj 2010 (14 lat temu) 13 maj 2010
Data usunięcia 08 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROFESORA MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 505000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252478732
data rejestracji 22 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAJAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
JAN BOGDAN PILCH
reprezentant
JAN BOGDAN PILCH
Wspólnik
2010-05-13
2015-12-18
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
DIR INVESTMENT SCSP
Wspólnik
2015-12-18
2016-02-08
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
Prokurent
2014-04-22
2016-02-08
PROKURA SAMOISTNA
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
JAN PILCH JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. FORUM XXIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JAN BOGDAN PILCH
PREZES ZARZĄDU
2010-05-13
2016-02-08
2010-05-13
2010-11-12
ZIELNA, 37 C, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
2010-11-12
2014-04-22
JANA PAWŁA II, 41C, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
2014-04-22
2014-05-12
PROFESORA MICHAŁA ŻYCZKOWSKIGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie