KRS 0000596266
NIP5252478732
REGON14238057300000
NazwaTC-FORUM TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTC-FORUM TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 sty 2016 (9 lat temu) 12 sty 2016
Data usunięcia 11 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252478732
data rejestracji 22 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAARTUR KRZYSZTOF TŁUSTOCHOWSKI
Prokurent
2016-02-22
2018-10-11
PROKURA SAMOISTNA
JAN BOGDAN PILCH
reprezentant
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
Wspólnik
2016-01-12
2018-10-11
12297641300000
DIR INVESTMENT SCSP
Wspólnik
2016-01-12
2018-10-11
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
JAN PILCH JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. FORUM XXIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI JAN PILCH PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-12
2018-10-11
12297641300000
2016-01-12
2018-10-11
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-12
2018-10-11
TC-FORUM TCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-12
2018-10-11
UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
2016-01-12
2018-10-11
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-01-12
2018-10-11
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-01-12
2018-10-11
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-01-12
2018-10-11
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-01-12
2018-10-11
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2016-01-12
2018-10-11
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-01-12
2018-10-11
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-01-12
2018-10-11
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-01-12
2018-10-11
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-01-12
2018-10-11
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie