KRS 0000541113
NIP6792998714
REGON12086312000000
NazwaDOKSA "4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDOKSA "4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data rejestracji 30 sty 2015 (10 lat temu) 30 sty 2015
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6792998714
data rejestracji 01 sty 2011
status Czynny
49124022941111001077121805
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
07124022941978001077277964
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
75124022941978001077122219
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
87124022941111001077122091
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
95124022941111001077121850
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
07124047221111001029194675
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
44124047221111001033997352
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIRENATA PILCH
Beneficjent
DOMINIKA PILCH
Beneficjent
JAN BOGDAN PILCH
zgłaszający - członek zarządu
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
DIR INVESTMENT SCSP Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2015-01-30
2017-03-27
Wspólnik
2017-03-27
2018-05-25
36610020600000
RENATA PILCH
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
DOMINIKA PILCH
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
JAN PILCH JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. XXIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 3. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WCHODZĄ: JAN BOGDAN PILCH- PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-30
2018-05-25
12085346800000
2015-01-30
2018-05-25
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-30
2018-05-25
DOKSA "4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-30
2018-05-25
UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
2015-01-30
2018-05-25
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-01-30
2018-05-25
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-01-30
2018-05-25
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-01-30
2018-05-25
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-01-30
2018-05-25
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-01-30
2018-05-25
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-01-30
2018-05-25
829 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-01-30
2018-05-25
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-01-30
2018-05-25
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-01-30
2018-05-25
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie