KRS 0000486307
NIP6751492030
NazwaTCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Krótka nazwaTCFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Data rejestracji 18 lis 2013 (11 lat temu) 18 lis 2013
Data usunięcia 04 mar 2015 04 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres PROF. ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Dane podatkowe
NIP 6751492030
data rejestracji 20 sty 2014
status Czynny
72124047221111001054880851
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
RENATA PILCH
Beneficjent
DOMINIKA PILCH
Beneficjent
JAN BOGDAN PILCH
zgłaszający - członek zarządu
JAN BOGDAN PILCH
Beneficjent
FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
JAN PILCH JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. FORUM XXIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
RENATA PILCH
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
DOMINIKA PILCH
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ MANCZ F.R. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
2013-11-18
2014-05-13
JANA PAWŁA II, 41 c, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie