KRS 0000255074
NIP5272507589
REGON14053743800000
NazwaIDEA FINANCIAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIDEA FINANCIAL PARTNERS
Data rejestracji 12 kwi 2006 (18 lat temu) 12 kwi 2006
Data usunięcia 24 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2006-04-12
2006-08-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2006-08-25
2008-02-08
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500 ZŁOTYCH
01575769700000
MIROSŁAW STAŃCZUK
Wspólnik
2006-08-25
2006-11-13
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14500,00 ZŁ
Wspólnik
2008-02-08
2008-04-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
14076240200000
ZBIGNIEW RETKOWSKI
Wspólnik
2008-02-08
2012-04-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ASTRID HINDEMITH
Wspólnik
2008-04-18
2011-01-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
ALINA MARIA RETKOWSKA
Wspólnik
2012-04-26
2014-09-15
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
ANNA SIECZKOWSKA
Wspólnik
2014-09-15
2022-01-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW RETKOWSKI
Prokurent
2008-02-08
2011-01-17
PROKURA SAMOISTNA
ANNA ŁUCJA BANASZAK
Prokurent
2011-01-17
2012-04-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2006-04-12
2006-08-25
URSZULA RENATA PIŁKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-25
2008-02-08
KINGA RETKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2008-12-11
TADEUSZ ANDRZEJ WIECZORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-11
2011-01-17
ZBIGNIEW RETKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-17
2014-09-15
ANNA SIECZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-15
2018-12-13
2006-04-12
2006-08-25
ELMO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-25
2008-02-08
MORSKIE OKO RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-08
2012-04-26
IDEA INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-12
2006-08-25
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-25
2008-02-08
ATEŃSKA, 10, WARSZAWA, 03-978, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-08
2011-01-17
GRZYBOWSKA, 12/14, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
2011-01-17
2012-07-24
ŁUCKA, 2/4/6, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-24
2014-05-22
AL. RÓŻ, 7, WARSZAWA, 00-556, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie