KRS 0000040372
NIP5272309642
REGON01636549100000
Nazwa"JUPITER INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"JUPITER INVEST" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 26 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOWAROWA, 22, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH"MONTI GROUP SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-03
2003-08-27
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
012404277
"AVANTTI CAPITAL SYSTEM CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-03
2002-12-10
3 000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 300 000 ZŁ
016730000
Wspólnik
2002-12-10
2006-08-30
2.000 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.000.000 ZŁ
01725318500000
Wspólnik
2003-08-27
2006-11-29
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000 ZŁ
01534254200000
RADOSŁAW STAŃCZUK
Wspólnik
2006-08-30
2006-09-25
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
ERASMUS AG
Wspólnik
2008-05-23
2012-05-17
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
INSEL HOLDING AG
Wspólnik
2008-05-23
2017-10-26
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
ANNA STAŃCZUK
Wspólnik
2012-05-17
2017-10-26
1.990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 995.000 ZŁOTYCH
MARIANNA BAŁDYGA
Wspólnik
2006-09-25
2007-09-12
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
IWONA STAŃCZUK
Wspólnik
2006-11-29
2007-09-12
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
KATARZYNA USZAK
Powiernik
2012-12-31
2017-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RADOSŁAW STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2003-08-27
MIROSŁAW STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-24
2006-09-20
BARBARA MAŁGORZATA BIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2006-11-17
MARCIN SAWINIEC
PREZES ZARZĄDU
2006-11-17
2007-04-16
DANUTA EMILIA PACIOREK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-16
2017-09-26
ANNA STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-26
2017-10-26
MIROSŁAW STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-27
2003-12-16
JANUSZ ZDZISŁAW HOLEWJUSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2004-03-24
2001-09-03
2002-05-21
"KONTINEX GROUP SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-21
2007-04-16
"CAPITAL SYSTEM KONTINEX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-16
2012-12-31
"JUPITER INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-03
2007-09-12
ZAKOPIAŃSKA, 16, WARSZAWA, 03-934, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie