KRS 0000286720
NIP5832992629
REGON22047058600000
Nazwa"PARYTET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARYTET
Data rejestracji 17 sie 2007 (17 lat temu) 17 sie 2007
Data usunięcia 24 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAKRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Wspólnik
2007-08-17
2009-09-15
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ.
AGNIESZKA KAMILA WEBER
Wspólnik
2007-08-17
2010-01-26
1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ
ŁUKASZ PAWEŁ CHAPOŃKOWSKI
Wspólnik
2009-09-15
2010-04-20
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00ZŁ
PIOTR PAWEŁ RUP
Wspólnik
2010-01-26
2012-04-11
2400 (UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF GRZEGORZ WRÓBEL
Wspólnik
2010-04-20
2019-10-24
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ JAN WEBER
Wspólnik
2012-04-11
2013-06-07
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁ
Wspólnik
2013-06-07
2019-10-24
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁ.
22113298600000
JAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2013-09-11
2014-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, KTÓRY SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
GRZEGORZ BARTOSZ CZERNIEC
PREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2009-09-15
KRYSTIAN ANDRZEJ DOMBROWSKI
PREZES ZARZĄD
2009-09-15
2010-01-26
IZABELA MARIA OŚKA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-26
2010-04-20
KRZYSZTOF GRZEGORZ WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2010-04-20
2011-05-11
SŁAWOMIR ADAM ŻELECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2013-12-18
DANIEL CHMURA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2019-10-24
2007-08-17
2014-04-07
KARTUSKA, 276E, GDAŃSK, 80-125, GDAŃSK, POLSKA
2014-04-07
2014-04-14
-----, -----, GDAŃSK, -----, -----, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie