KRS 0000436805
NIP5833155321
REGON22176096100000
NazwaINVESTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTEAM
Data rejestracji 17 paź 2012 (12 lat temu) 17 paź 2012
Data usunięcia 27 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNENATALIA EMILIA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2012-10-17
2013-06-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA LIS
Wspólnik
2013-06-11
2014-05-07
250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
THORSTEN KYLAU
Wspólnik
2014-05-07
2018-11-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ISTNIENIA JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA LIS
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2015-05-08
DOROTA KATARZYNA ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2018-11-27
ŁUKASZ PAWEŁ CHAPOŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-17
2013-01-07
MAŁGORZATA LIS
PREZES ZARZĄDU
2013-06-11
2014-05-07
JOANNA MARIA JANKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-07
2014-09-29
2012-10-17
2015-05-08
KRÓLOWEJ JADWIGI, 137 D, GDAŃSK, 80-041, GDAŃSK, POLSKA
2015-05-08
2015-10-26
UL. WAŁOWA, 17, GDAŃSK, 80-858, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie