KRS 0000322992
NIP6751409520
REGON12085894500000
NazwaGD&K INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA - PROJEKT DZIAŁDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGD&K INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA - PROJEKT DZIAŁDOWSKA
Data rejestracji 16 lut 2009 (16 lat temu) 16 lut 2009
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751409520
data rejestracji 20 lut 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
Beneficjent
MAGDALENA STEFANIA KUREK
Beneficjent
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOLEK
Beneficjent
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
reprezentant
MAGDALENA STEFANIA KUREK
reprezentant
Wspólnik
2009-02-16
2021-05-19
12015659700000
LINDORCENIA LIMITED
Wspólnik
2011-09-19
2021-05-19
RULENCO LIMITED
Wspólnik
2012-01-04
2021-05-19
JADWIGA MAGDALENA KOZAKIEWICZ
Prokurent
2010-11-02
2018-10-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RENATA TRUCHAN SZOSTEK
Prokurent
2010-11-02
2014-03-11
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA ZIELIŃSKA WARSZAWA
Prokurent
2011-09-19
2018-10-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MAGDALENA STEFANIA KUREK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ARKADIUSZ STANISŁAW BAJOŁEK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
KRZYSZTOF JÓZEF BAJOLEK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.
Członek Organu Reprezentacji
2009-02-16
2021-05-19
12015659700000
2009-02-16
2009-03-26
"GD&K" INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALMNOŚCIĄ & S-KA PROJEKT DZIAŁDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWEA
2009-03-26
2014-11-21
"GD&K" INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA - PROJEKT DZIAŁDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KRAKOWIE
2009-02-16
2010-11-02
RAKOWICKA, 7, KRAKÓW, 31-335, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie