KRS 0000295073
NIP6751379693
REGON12061730200000
NazwaOFF WHITE BUSINESS & LEISURE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOFF WHITE BUSINESS & LEISURE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA
Data rejestracji 20 gru 2007 (17 lat temu) 20 gru 2007
Data usunięcia 18 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751379693
data rejestracji 31 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHMAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
Beneficjent
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
reprezentant
Wspólnik
2007-12-20
2022-11-18
12061731900000
SZYMON DOMINIK DUDA
Wspólnik
2007-12-20
2009-05-14
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Wspólnik
2007-12-20
2009-05-14
MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
SZYMON DOMINIK DUDA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
HENRYK LUDWIK GAERTNER
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPRAWY PROWADZI KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ OFF WHITE BUSINESS & LEISUER APARTAMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI JEST MAGDALENA SKOPLAK-SEWERYN.
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-20
2022-11-18
12061731900000
2007-12-20
2010-01-08
RAKOWICKA, 7, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
2010-01-08
2011-11-08
KUPA, 6, KRAKÓW, 31-057, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie