KRS 0000350771
NIP7372174390
REGON02120101500000
NazwaINFRA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINFRA NOVA
Data rejestracji 08 mar 2010 (15 lat temu) 08 mar 2010
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 58, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMACIEJ RYSZARD TYLEK
reprezentant
MACIEJ RYSZARD TYLEK
Beneficjent
MACIEJ RYSZARD TYLEK
Wspólnik
2019-10-29
2024-04-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
MACIEJ DARIUSZ BOGACZYK
Wspólnik
2010-03-08
2019-10-29
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
RAFAŁ PIOTR SIEPAK
Wspólnik
2010-10-13
2019-10-29
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MACIEJ RYSZARD TYLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
UDZIAŁOWIEC, ZARZĄD
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
DAWID ANDRZEJ KOMARNICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-08
2010-10-13
JANUSZ SIEPAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-13
2014-05-15
RAFAŁ SIEPAK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-15
2019-10-29
MACIEJ RYSZARD TYLEK
PREZES ZARZĄDU
2019-10-29
2024-04-03
2010-03-08
2019-10-29
UNI4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-08
2010-10-13
ROZMARYNOWA, 13, WROCŁAW, 52-242, WROCŁAW, POLSKA
2010-10-13
2019-10-29
ZIELONA, 2, MSZANA DOLNA, 34-730, MSZANA DOLNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie