KRS 0000522472
NIP9452180815
REGON12320056000000
NazwaGAMEDESIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAMEDESIRE GROUP
Data rejestracji 08 wrz 2014 (10 lat temu) 08 wrz 2014
Data usunięcia 25 mar 2021 25 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROMIENISTYCH, 1, KRAKÓW, 31-481, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 245900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452180815
data rejestracji 28 maj 2015
status Czynny
40105014451000009030553631
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
44105014451000009030553656
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
72249000050000453020004648
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
39105014451000009030553649
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
15160010130002001151636023
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
20160010130002001151636030
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
21249000050000460098277441
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25105014451000002313103596
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
27160010130002001151636001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
29249000050000460094592946
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHMAREK MICHAŁ WYLON
Beneficjent
MAREK MICHAŁ WYLON
zgłaszający - członek zarządu
WAY7 LIMITED
Wspólnik
2014-09-08
2015-01-05
2050 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 205.000 ZŁ
MAREK MICHAŁ WYLON
Wspólnik
2015-01-05
2015-02-18
1.365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 136.500 ZŁ
WOJCIECH WYLON
Wspólnik
2015-01-05
2015-02-18
735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500 ZŁ
Wspólnik
2015-02-18
2018-03-23
1.513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.300,00 ZŁOTYCH
36047790900000
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (DZIAŁAJĄCY NA RACHUNEK SUBFUNDUSZU MCI.TECHVENTURES 1.0.)
Wspólnik
2015-05-18
2021-03-25
946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.600,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-03-23
2021-03-25
1.513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 151.300,00 ZŁ
36047790900000
WOJCIECH WYLON
Członek Organu Nadzoru
2015-05-18
2021-03-25
ARTUR PIECHNIK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-18
2015-12-21
SYLWESTER JANIK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-18
2018-03-23
VADIM BARSHTAK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-21
2016-02-23
MACIEJ DARIUSZ BOGACZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-02-23
2020-07-03
ALEKSANDER WLEZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-23
2021-03-25
HUBERT ADAM WICHROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-07-03
2021-03-25
MAREK MICHAŁ WYLON
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI BĘDZIE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI BĘDZIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAREK MICHAŁ WYLON
PREZES ZARZĄDU
2014-09-08
2021-03-25
MACIEJ MRÓZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2015-02-18
2014-09-08
2015-12-21
GANYMEDE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-08
2018-06-15
PILOTÓW, 2, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie