KRS 0000363936
NIP8982179765
REGON02133618100000
Nazwa"MCI. IMMOVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MCI. IMMOVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA -
Data rejestracji 26 sie 2010 (14 lat temu) 26 sie 2010
Data usunięcia 28 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres PL. WOLNOŚCI, 7, WROCŁAW, 50-071, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
TOMASZ DANIS
Beneficjent
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
ŁUKASZ BOGUMIŁ ZARAWSKI
reprezentant
RYSZARD GRZEGORZ PTASIŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ BOGUMIŁ ZARAWSKI
Likwidator
2019-09-03
2020-10-28
RYSZARD GRZEGORZ PTASIŃSKI
Likwidator
2019-09-03
2020-10-28
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BEDĄCEGO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BEDĄCEGO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
TOMASZ DANIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BEDĄCEGO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BEDĄCEGO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
2010-08-26
2011-04-13
"IMMOPARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
2011-04-13
2012-03-02
"IMMOPARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
2012-03-02
2019-09-03
"MCI. IMMOVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
2010-08-26
2013-05-24
BARTOSZOWICKA, 3, WROCŁAW, 51-641, WROCŁAW, POLSKA
2013-05-24
2015-01-21
RACŁAWICKA, 15/19, WROCŁAW, 53-149, WROCŁAW, POLSKA
2015-01-21
2019-05-09
UL. OSTROWSKIEGO, 30, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie