KRS 0000741404
NIP8971857701
REGON38089792600000
NazwaRENTPLANET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRENTPLANET POLAND
Data rejestracji 30 lip 2018 (6 lat temu) 30 lip 2018
Data usunięcia 24 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WOLNOŚCI, 7, WROCŁAW, 50-071, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@RENTPLANET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEWspólnik
2018-07-30
2019-04-18
510 (PIĘĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
02139226800000
Wspólnik
2018-07-30
2021-08-24
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
36636426000000
MACIEJ MICHAŁ MAĆKOWIAK
Beneficjent
MATEUSZ JAKUB SABAK
reprezentant
ŁUKASZ BOGUMIŁ ZARAWSKI
reprezentant
KAMIL LIPIŃSKI
reprezentant
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
WOJCIECH DĄBROWSKI
Beneficjent
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
KATARZYNA DĄBROWSKA
Beneficjent
TOMASZ DANIS
Beneficjent
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
MACIEJ MICHAŁ MAĆKOWIAK
Beneficjent
WSPÓLNIK W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ (KOMANDYTARIUSZ), KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, POSIADAJĄCEGO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
WOJCIECH DĄBROWSKI
Beneficjent
WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ (WSPÓLNIK W SPÓŁCE, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ), PRZY CZYM SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ POSIADACZEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, POSIADAJĄCEGO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
KATARZYNA DĄBROWSKA
Beneficjent
WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ (WSPÓLNIK W SPÓŁCE, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ), PRZY CZYM SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ POSIADACZEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
TOMASZ DANIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, POSIADAJĄCEGO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJACA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, POSIADAJĄCEGO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE WYKONYWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE ZAWSZE WYMAGAŁA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
PIOTR MIKOŁAJ MULTAN
PREZES ZARZĄDU
2018-07-30
2019-04-18
ŁUKASZ BOGUMIŁ ZARAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-30
2021-08-24
KAMIL LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2021-08-24
MATEUSZ JAKUB SABAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-30
2019-04-18
MATEUSZ JAKUB SABAK
PREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2021-08-24
MICHAŁ ŁUKASZ DOMARACZENKO
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWO -ADMINISTRACYJNYCH
2018-07-30
2019-04-18
2018-07-30
2019-04-18
UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, 17, WROCŁAW, 50-069, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie