KRS 0000003435
NIP7792091015
REGON63963181700000
NazwaINTERNET CABLE PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERNET CABLE PROVIDER
Data rejestracji 20 mar 2001 (23 lata temu) 20 mar 2001
Data usunięcia 11 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLAUDYNY POTOCKIEJ, 25, POZNAŃ, 60-211, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 822500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6420 TELEKOMUNIKACJA #72 INFORMATYKA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-03-20
2003-09-12
1.501 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.500,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
630255152
MACIEJ MICHAŁ MAĆKOWIAK
Wspólnik
2003-09-12
2008-02-11
730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 365.000,00 ZŁ.
JANUSZ KOSIŃSKI
Wspólnik
2003-09-12
2008-02-11
744 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 372000 ZŁ.
JAN ROZPŁOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2006-08-07
WŁODZIMIERZ GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2008-02-11
BOGDAN DERA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2008-02-11
PIOTR MAREK MAĆKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2008-02-11
EDWARD KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2008-02-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JANUSZ KOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-20
2008-02-11
MACIEJ MAĆKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-20
2008-02-11
MACIEJ JANAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-10
2008-02-11
EUGENIUSZ GRZYBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-07
2008-02-11
ALBERT KUŹMICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-20
2005-04-21
2001-03-20
2002-10-10
BUŁGARSKA, 60, POZNAŃ, 60-321, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie