KRS 0000787768
NIP5272738722
REGON36176345100000
NazwaLAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 maj 2019 (5 lat temu) 24 maj 2019
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TOPOLOWA, 17, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEEUGENIUSZ GRZYBEK
Beneficjent
EDWARD KOSIŃSKI
Beneficjent
MACIEJ MIDLOCH
zgłaszający - inny
PIOTR MAĆKOWIAK
Beneficjent
MAREK HOŁUBOWSKI
Beneficjent
JANUSZ KOSIŃSKI
Beneficjent
JANUSZ KOSIŃSKI
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-16
EDWARD KOSIŃSKI
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-16
PIOTR MAREK MAĆKOWIAK
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-16
EUGENIUSZ GRZYBEK
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-16
MAREK HOŁUBOWSKI
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-16
JANUSZ ARCISZEWSKI
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-16
EUGENIUSZ GRZYBEK
Beneficjent
WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) SPÓŁKI INVEST LAGRIS SP.Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI OBJĘTEJ ZGŁOSZENIEM
EDWARD KOSIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) SPÓŁKI INVEST LAGRIS SP.Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI OBJĘTEJ ZGŁOSZENIEM
PIOTR MAĆKOWIAK
Beneficjent
WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) SPÓŁKI INVEST LAGRIS SP.Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI OBJĘTEJ ZGŁOSZENIEM
MAREK HOŁUBOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK (KOMANDYTARIUSZ) SPÓŁKI INVEST LAGRIS SP.Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI OBJĘTEJ ZGŁOSZENIEM
JANUSZ KOSIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI LAGRIS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OBJĘTEJ ZGŁOSZENIEM ORAZ SPÓŁKI INVEST LAGRIS SP. Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI OBJĘTEJ ZGŁOSZENIEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE WYSTĘPUJE WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-24
2021-02-16
38112369300000
2019-05-24
2020-02-11
LAGRIS MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-05-24
2019-07-26
UL. MOKOTOWSKA, 15A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie