KRS 0000745360
NIP5252760090
REGON38103969100000
NazwaSK INVESTMENT HOLDINGS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSK INVESTMENT HOLDINGS
Data rejestracji 21 sie 2018 (6 lat temu) 21 sie 2018
Data usunięcia 24 mar 2022 24 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ORLA, 6B, WARSZAWA, 00-143, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALINA MAŁGORZATA KNAFLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2022-03-24
ALICJA STEFANIA CHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2020-08-28
JAROSŁAW WOJCIECH ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2022-03-24
RAFAŁ ZDZISŁAW WILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-08-28
2022-03-24
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ
Beneficjent
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ
reprezentant
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
reprezentant
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Beneficjent
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ
Beneficjent
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁKE ALTAMIRA SP. Z O.O. -BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
STANISŁAW KNAFLEWSKI POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ALTAMIRA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU NOSI TYTUŁ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-21
2022-03-24
2018-08-21
2022-03-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2018-08-21
2022-03-24
SK INVESTMENT HOLDINGS SPÓŁKA AKCYJNA
2018-08-21
2022-03-24
UL. ORLA, 6B, WARSZAWA, 00-143, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-21
2022-03-24
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-08-21
2022-03-24
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2018-08-21
2022-03-24
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-08-21
2022-03-24
6491Z - LEASING FINANSOWY
2018-08-21
2022-03-24
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-08-21
2022-03-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-08-21
2022-03-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-08-21
2022-03-24
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2018-08-21
2022-03-24
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie