KRS 0000903072
NIP5252760090
REGON38103969100000
NazwaALTAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaALTAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT HOLDINGS
Data rejestracji 28 maj 2021 (3 lata temu) 28 maj 2021
Data usunięcia 22 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ORLA, 6B, WARSZAWA, 00-143, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALEKSANDER WASIUKIEWICZ
Beneficjent
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ
reprezentant
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Beneficjent
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
reprezentant
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Wspólnik
2021-05-28
2022-02-22
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ
Beneficjent
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁKE ALTAMIRA SP. Z O.O. -BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
STANISŁAW KNAFLEWSKI POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ALTAMIRA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE ZOSTAĆ UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST PISEMNA UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-28
2022-02-22
36581483700000
2021-05-28
2022-02-22
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021-05-28
2022-02-22
ALTAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021-05-28
2022-02-22
UL. ORLA, 6B, WARSZAWA, 00-143, WARSZAWA, POLSKA
2021-05-28
2022-02-22
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2021-05-28
2022-02-22
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2021-05-28
2022-02-22
6491Z - LEASING FINANSOWY
2021-05-28
2022-02-22
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2021-05-28
2022-02-22
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2021-05-28
2022-02-22
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2021-05-28
2022-02-22
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2021-05-28
2022-02-22
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2021-05-28
2022-02-22
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2021-05-28
2022-02-22
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie