KRS 0000631985
NIP5272776846
REGON36517206600000
NazwaSECUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSECUTION
Data rejestracji 12 sie 2016 (8 lat temu) 12 sie 2016
Data usunięcia 09 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@SECUTION.PL
Dane podatkowe
NIP 5272776846
data rejestracji 17 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #803 SZKOLNICTWO WYŻSZE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEAGNIESZKA SYLWIA LORENC
Wspólnik
2016-08-12
2024-09-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
Wspólnik
2016-08-12
2024-09-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA LORENC
Beneficjent
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
reprezentant
MICHAŁ LORENC
reprezentant
MICHAŁ LORENC
Likwidator
2021-01-18
2024-09-09
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA SYLWIA LORENC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z NICH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURNTEM
MICHAŁ LORENC
PREZES ZARZĄDU
2016-08-12
2018-06-04
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-12
2018-06-04
KRZYSZTOF KONRAD BUSZ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-04
2021-01-18
KONRAD KOMORNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-04
2019-01-03
MICHAŁ LORENC
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-03
2021-01-18
2016-08-12
2021-01-18
SECUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie