KRS 0000392391
NIP5213614533
REGON14294776100000
NazwaMOBICARE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOBICARE
Data rejestracji 11 sie 2011 (13 lat temu) 11 sie 2011
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 176, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji250000
Dane podatkowe
NIP 5213614533
data rejestracji 01 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIANDRZEJ JAN WRONA
Beneficjent
JAN JERZY KARASZEWSKI
Beneficjent
TOMASZ FRANCISZEK FRĄTCZAK
Beneficjent
SZYMON GRZEGORZ PURA
Beneficjent
DANIEL KACZMAREK
Beneficjent
DANIEL KACZMAREK
reprezentant
TOMASZ FRANCISZEK FRĄTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-11
2020-09-23
TOMASZ PAWEŁ KRZEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-11
2020-09-23
ADAM KUSZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-07
2014-11-06
WOJCIECH BODNARUŚ
Członek Organu Nadzoru
2013-02-19
2019-07-18
PRZEMYSŁAW SOROKA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-06
2016-12-07
PAWEŁ WOJCIECH TARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2019-07-18
SZYMON GRZEGORZ PURA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2020-09-23
SZYMON GRZEGORZ PURA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-11
2013-02-19
PAWEŁ KUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-11
2013-02-19
MACIEJ STAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-11
2013-01-07
ANDRZEJ JAN WRONA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SATIS GROUP SA
JAN JERZY KARASZEWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SOFTWARE SERVICES SP. Z O.O.
TOMASZ FRANCISZEK FRĄTCZAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU HOLDING INWESTYCYJNY AKESTO SP. Z O.O.
SZYMON GRZEGORZ PURA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU HOLDING INWESTYCYJNY AKESTO SP. Z O.O.
DANIEL KACZMAREK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SATIS GPS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK KUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2012-10-05
DANIEL KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2016-12-07
DANIEL KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2020-09-23
SZYMON GRZEGORZ PURA
PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES 10.08.2012 - 09.11.2012 R.
2012-10-05
2013-02-19
SZYMON GRZEGORZ PURA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-19
2016-12-07
2011-08-11
2013-01-07
DOMINIKAŃSKA, 25A, WARSZAWA, 02-738, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-07
2016-12-07
JUTRZENKI, 183, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-07
2020-03-02
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 180, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie