KRS 0000233932
NIP9512142587
REGON14008983300000
NazwaPPFZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPPFZ
Data rejestracji 27 cze 2005 (19 lat temu) 27 cze 2005
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BEKASÓW, 74, WARSZAWA, 02-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWCHRISTOPHER EDWARD KURCZABA
Wspólnik
2005-06-27
2007-08-31
1440 (TYSIĄC CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 720.000,00(SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAN JERZY KARASZEWSKI
Wspólnik
2005-06-27
2013-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TOMASZ MAREK TREMBICKI
Wspólnik
2005-06-27
2013-04-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-08-31
2013-04-16
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00801278700000
IZABELA WERONIKA KARASZEWSKA
Wspólnik
2013-04-16
2022-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI
Prokurent
2006-02-16
2007-08-31
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN JERZY KARASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-27
2007-01-04
ANDRZEJ KACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-27
2007-08-31
ROBERT CHMIELARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-16
2006-07-19
MACIEJ LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-19
2007-12-12
JAN JERZY KARASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-12
2022-12-07
2005-06-27
2011-12-06
PIERWSZY POLSKI FUNDUSZ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-27
2005-09-22
KLIMCZAKA, 10C, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-22
2006-02-16
OLSZTYŃSKA, 19, DOBRE MIASTO, 11-040, DOBRE MIASTO, POLSKA
2006-02-16
2007-12-12
MAZOWIECKA, 17, WROCŁAW, 50-412, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie