KRS 0000016020
NIP8792208653
REGON87123856600000
NazwaAPATOR CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPATOR CONTROL
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 03 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 148, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTROL@APATOR.COM
Dane podatkowe
NIP 8792208653
data rejestracji 01 maj 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEAPATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-30
2019-09-03
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁ
870037630
MAREK BOGDAN SUDOLSKI
Prokurent
2011-06-17
2016-04-27
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA GRABOWSKA
Prokurent
2015-10-13
2019-09-03
PROKURA SAMOISTNA
MAREK SUDOLSKI
Prokurent
2017-10-04
2019-09-03
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ PIOTR LEWICKI
Prokurent
2001-05-30
2007-08-09
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW MORAWA
Prokurent
2001-05-30
2011-06-17
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR JAN KAŁASKA
Prokurent
2011-06-17
2017-10-04
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERZ MARIAN PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2005-06-14
JAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2005-06-14
ZBIGNIEW STANISŁAW BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2005-06-14
MONIKA PATRYCJA GUZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2019-09-03
ZBIGNIEW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2008-09-15
PIOTR TOMASZ SKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2007-08-09
RYSZARD WOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2015-05-18
MIROSŁAW KLEPACKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2018-01-23
TOMASZ ŁĄTKA
Członek Organu Nadzoru
2018-01-23
2018-06-14
TOMASZ MICHAŁ HABRYKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-15
2013-07-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD LEON TRĄBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-30
2014-07-10
ZBIGNIEW HENRYK WYSZOGRODZKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-10
2016-04-27
MACIEJ ZWIERZYCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-27
2018-06-14
TOMASZ ŁĄTKA
PREZES ZARZĄDU
2018-06-14
2019-09-03
2001-05-30
2004-10-18
ŻÓŁKIEWSKIEGO, 13/29, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2004-10-18
2012-06-12
ŻÓŁKIEWSKIEGO, 21/29, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie