KRS 0000009308
NIP7270125614
REGON00823082800000
NazwaAPATOR ELKOMTECH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAPATOR ELKOMTECH
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 01 mar 2022 01 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOŁOWA, 2 C, ŁÓDŹ, 93- 569, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1700250,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji34005
Dane podatkowe
NIP 7270125614
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHTADEUSZ SOSGÓRNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-16
2022-03-01
MARIUSZ LEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-16
2022-03-01
TOMASZ MICHAŁ HABRYKA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-16
2014-10-20
ANDRZEJ PIOTR SZOSTAK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-20
2018-01-17
MACIEJ IGNACY KOŁODZIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-15
2016-01-19
MIROSŁAW KLEPACKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-17
2022-03-01
ZYGMUNT LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2002-02-06
KRYSTYNA DOMARADZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2014-05-16
TERESA SZANIAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2014-05-16
ALICJA OSTOJSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2014-05-16
ARKADIUSZ ROBERT CHMIELEWSKI
Beneficjent
TOMASZ ŁĄTKA
Beneficjent
KRZYSZTOF ZYGMUNT KLUSZCZYŃŚKI
zgłaszający - prokurent
TOMASZ ŁATKA
Beneficjent
ANETA DOROTA SZUKIEŁOWICZ PLICH
Prokurent
2014-11-20
2015-04-15
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ZYGMUNT KLUSZCZYŃSKI
Prokurent
2018-02-15
2022-03-01
PROKURA SAMOISTNA
MAREK SUDOLSKI
Prokurent
2019-04-26
2022-03-01
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ ROBERT CHMIELEWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W OSOBIE PRAWNEJ (APATOR SPÓŁKA AKCYJNA) BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% AKCJI SPÓŁKI.
TOMASZ ŁĄTKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W OSOBIE PRAWNEJ (APATOR SPÓŁKA AKCYJNA) BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% AKCJI SPÓŁKI.
TOMASZ ŁATKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, O KTÓREJ MOWA (ART. 2 UST.2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (T.J. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z PÓŹN. ZM)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
MACIEJ IGNACY KOŁODZIEJCZYK
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-04-26
2009-04-08
WITOLD TADEUSZ SZANIAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-08
2014-09-12
BOGDAN KAZIMIERZ OSTOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-08
2011-10-14
TOMASZ MICHAŁ HABRYKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2014-09-12
2014-10-20
TOMASZ MICHAŁ HABRYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-20
2015-04-15
TOMASZ MICHAŁ HABRYKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2016-05-04
PIOTR MACIEJ NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-29
2015-01-26
PAWEŁ JACHYRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-26
2017-08-28
TOMASZ PIOTR WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-15
2017-08-28
PIOTR TOMASZ DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-04
2017-03-28
2001-04-26
2015-01-26
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ POSTĘPU TECHNICZNEGO "ELKOMTECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie