KRS 0000120186
NIP7741010923
REGON61022645600000
Nazwa"HERO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHERO POLSKA
Data rejestracji 26 cze 2002 (22 lata temu) 26 cze 2002
Data usunięcia 06 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PILCHOWICKA, 9, WARSZAWA, 02-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15204000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMMONIKA BRÁZDOVÁ
Likwidator
2013-09-03
2014-10-06
HERO AG
Wspólnik
2002-06-26
2004-09-29
30408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15204000,00 ZŁ
HERO ESPANA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2004-09-29
2014-10-06
30.408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.204.000 ZŁ
TOMASZ STĘPIEŃ
Prokurent
2002-06-26
2003-05-29
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2002-06-26
2002-10-04
PROKURA ŁĄCZNA
TADEUSZ JANUSZEWSKI
Prokurent
2002-06-26
2002-10-04
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ DZIDO
Prokurent
2003-05-29
2008-02-21
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŚLIWA
Prokurent
2003-05-29
2003-10-22
PROKURA ŁĄCZNA
ARTUR TOMASZ GROMADZKI
Prokurent
2003-10-22
2010-01-04
SAMOISTNA
LILIA HALINA PRZYGODA
Prokurent
2003-10-22
2007-02-26
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
MACIEJ PAWEŁ ORZECHOWSKI
Prokurent
2003-10-22
2008-06-16
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
ARTUR PIELAK
Prokurent
2010-01-04
2012-04-11
PROKURA SAMOISTNA
MARIOLA MATUSZEK
Prokurent
2012-04-11
2013-09-03
PROKURA SAMOISTNA
MARCO GADOLA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-17
2006-11-29
ANDREAS SBRODIGLIA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-29
2011-03-25
MARCUS LENKE
Członek Organu Nadzoru
2007-01-10
2013-03-28
ANDREW LAWSON
Członek Organu Nadzoru
2007-01-10
2013-03-28
KAY FISCHER
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2003-10-22
STEFAN HEIDENREICH
Członek Organu Nadzoru
2003-10-22
2006-11-29
RENÉ BÄNZIGER
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2014-10-06
STEPHAN SCHOPP
Członek Organu Nadzoru
2013-03-28
2014-10-06
HANS ELISABERTUS HUISTRA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-28
2014-10-06
MARCO GADOLA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2005-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SYLWESTER MAĆKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-26
2003-10-22
EWA JOANNA MENDELEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-26
2003-05-29
ULLRICH HANSJORG DR WEGNER
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2005-06-09
ATTILA ERNO BALOGH
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2006-02-17
ATTILA ERNO BALOGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-17
2006-11-29
MARCO GADOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-09
2006-02-17
PAVEL HERMAN
PREZES ZARZĄDU
2006-02-17
2011-03-25
MONIKA BRÁZDOVÁ
PREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2013-09-03
2002-06-26
2013-09-03
"HERO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-26
2002-08-30
CIECHOMICKA, 15, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
2002-08-30
2009-01-14
CIECHOMICKA, 15, PŁOCK, 09-401, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie