KRS 0000064998
NIP6180040635
REGON25003016000000
NazwaFABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 01 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAJKOWSKA, 32, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3294000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGOWspólnik
2005-10-24
2006-10-17
3.970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.985.000,00 ZŁ
25071103200000
Wspólnik
2006-10-17
2007-10-01
2.652 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.326.000,00 ZŁ
23107243700000
ZOFIA DOROTA SUSKA
Prokurent
2003-03-18
2007-10-01
SAMOISTNA
WANDA CZERNIAK
Prokurent
2001-11-23
2003-03-18
PROKURA SAMOISTNA
MAREK KAZIMIERZ PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-04-25
KRZYSZTOF ZDZISŁAW JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-11-24
STANISŁAW KRZYSZTOF SZUMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-06-20
TEODOR WOJTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-11-24
CZESŁAW KAZIMIERZ WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-11-24
AGNIESZKA ELŻBIETA MUŻYŁO
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2005-11-24
BOHDAN STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-24
2006-01-13
MARCIN MATUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-24
2006-01-13
BARBARA ELŻBIETA KOLAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-24
2006-01-11
GRAŻYNA KAZIMIERA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-24
2006-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERA SARNA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2005-04-25
ANDRZEJ ADAM CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2005-11-24
MARIA AGNIESZKA GOŚCIMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2005-04-25
MAREK KAZIMIERZ PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2005-11-24
ANDRZEJ MIECZYSŁAW WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-25
2005-11-24
JAN KOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2007-10-01
MARCIN BOGDAN SZUŁAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-24
2007-03-15
JAROSŁAW ANDRZEJ TABERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-24
2007-03-15
2001-11-23
2002-03-25
FABRYKA PICZYWA CUKIERNICZEGO "KALISZANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2007-01-19
FABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO "KALISZANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie