KRS 0000050826
REGON87124997200000
Nazwa"ALLERPASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLERPASZ
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 20 kwi 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PTTK, 52, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA"GOLPASZ-SPÓŁKA AKCYJNA"
Wspólnik
2001-10-16
2004-03-22
4410 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2205000,00 ZŁ
870220647
BRDR BYLLING A/S
Wspólnik
2001-10-16
2005-04-20
9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000,-ZŁ.
POVL BYLLING
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2005-04-20
HANS ERIK BYLLING
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2005-04-20
1953-03-15
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ WARNEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2004-03-22
JACEK JUCHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2003-03-12
PIOTR POSTAWA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2005-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGUSŁAW SZOSTEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-06-19
DARIUSZ ŻÓŁTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-19
2003-08-13
JACEK JUCHNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2005-04-20
2001-10-16
2005-04-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2005-04-20
"ALLERPASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2005-04-20
PTTK, 52, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
2001-10-16
2005-04-20
1571Z - PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2001-10-16
2005-04-20
1572Z - PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
2001-10-16
2005-04-20
5121Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2001-10-16
2005-04-20
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2001-10-16
2005-04-20
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2001-10-16
2005-04-20
6312C - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
2001-10-16
2005-04-20
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-10-16
2005-04-20
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-10-16
2005-04-20
7440Z - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie