KRS 0000068905
REGON77094264500000
NazwaGOLFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGOLFARM
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 20 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PTTK, 50, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJOLANTA MAGDALENA SZYPNICKA WOŁOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2003-02-13
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ WARNEL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2008-08-20
STANISŁAW SWOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2005-01-21
AGNIESZKA MONIKA BRYMORA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2008-08-20
BOGUSŁAW SZOSTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2005-01-21
DANUTA JAROMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-13
2008-08-20
"GOLPASZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-12-04
2003-02-13
9.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700.000,-ZŁ.
870220647
DANUTA JAROMCZYK
Wspólnik
2003-02-13
2007-09-05
9.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-09-05
2008-08-20
9400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4700000,00
87022064700000
MARIUSZ WARNEL
Likwidator
2007-09-05
2008-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ ŻÓŁTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2003-11-26
MARIUSZ WARNEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-13
2007-09-05
ROMAN BRYMORA
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2006-11-14
2001-12-04
2007-09-05
"GOLFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-04
2002-06-21
DZIKOWO, 87-125, OSIEK NAD WISŁĄ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie