KRS 0000318764
NIP7811829687
REGON30098435200000
NazwaELEKTROWNIE WIATROWE LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROWNIE WIATROWE LESZNO
Data rejestracji 03 gru 2008 (16 lat temu) 03 gru 2008
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WITOLDA GOMBROWICZA, 6H, POZNAŃ, 60-461, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100056,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHPAWEŁ KUTYNIA
Beneficjent
JAN STANISŁAW WIECZOREK
reprezentant
ZBIGNIEW KAZIMIERZ BONIEK
Wspólnik
2008-12-03
2015-05-29
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.352,00 ZŁ
JAN STANISŁAW WIECZOREK
Wspólnik
2008-12-03
2009-10-09
33 UDZIAŁY PO 758,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.014,00 ZŁ
FALCK RENEWABLES WIND LIMITED
Wspólnik
2009-10-09
2015-05-29
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.028,00 ZŁ
JAN STANISŁAW WIECZOREK
Wspólnik
2015-05-29
2021-01-27
122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.476,00 ZŁ
PAWEŁ KUTYNIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DAVIDE SALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-09
2015-05-29
WŁADYSŁAW ANTONI PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-03
2009-11-26
CHARLES NAPIER WILLIAMS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-04
2014-07-08
CHRISTOPHER PETER GAYDON
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-22
2015-05-29
SERGIO CHIERICONI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-08
2015-05-29
JAN STANISŁAW WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-03
2009-11-26
JAN STANISŁAW WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2021-01-27
ZBIGNIEW KAZIMIERZ BONIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2015-05-29
JULIAN HORN
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2010-03-22
HANSRUEDI SCHENK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2010-02-04
2008-12-03
2009-10-09
"ELEKTROWNIE WIATROWE BONWIND II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-09
2015-05-29
ELEKTROWNIE WIATROWE BONWIND LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-03
2018-04-17
ANTONIEGO CZECHOWA, 14, POZNAŃ, 60-461, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie